KRS 0000186043
NIP1180015161
REGON01050332500000
NazwaC.E.P. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaC.E.P. POLSKA
Data rejestracji 06 sty 2004 (21 lat temu) 06 sty 2004
Data usunięcia 02 mar 2020 02 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POSTĘPU, 20, MOŚCISKA, 05-080, IZABELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1180015161
data rejestracji 26 sty 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAWspólnik
2004-01-06
2020-03-02
100 UDZIAŁÓW PO 500 PLN TJ. 50.000 PLN
01742766200000
C.E.P. HANDELSGES. M.B.H OBERWALTERSDORF SCHLOSSEE II/250 AUSTRIA
Wspólnik
2004-05-11
2005-09-29
6 UDZIAŁÓW PO 500 PLN KAŻDY /SŁOWNIE: PIĘĆSET PLN/ ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 3000 PLN /SŁOWNIE: TRZY TYSIĄCE PLN/
C.E.P. HANDELSGES M.B.H.
Wspólnik
2005-09-29
2008-08-08
12 UDZIAŁÓW PO 500 PLN KAŻDY, ŁĄCZNIE 6000 PLN (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW OKULUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-06
2020-03-02
KRZYSZTOF STANISŁAW GROMKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-06
2020-03-02
LECH SKIBIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-06
2020-03-02
IRENEUSZ STRZELCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-06
2020-03-02
2004-01-06
2020-03-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-06
2020-03-02
C.E.P. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-06
2020-03-02
POSTĘPU, 20, MOŚCISKA, 05-080, IZABELIN, POLSKA
2016-07-14
2020-03-02
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-07-14
2020-03-02
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2016-07-14
2020-03-02
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2016-07-14
2020-03-02
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2016-07-14
2020-03-02
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2016-07-14
2020-03-02
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2016-07-14
2020-03-02
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2016-07-14
2020-03-02
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2016-07-14
2020-03-02
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-07-14
2020-03-02
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie