KRS 0000185989
NIP6970014112
REGON41051199600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERFEKT" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "PERFEKT"
Data rejestracji 07 sty 2004 (21 lat temu) 07 sty 2004
Data usunięcia 17 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres NARUTOWICZA, 61 B, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEZBIGNIEW FRANCISZEK SMOŁA
Likwidator
2015-02-02
2017-01-17
MAŁGORZATA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2007-07-27
LIDIA MARIA KURZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2004-06-23
ROMAN KAMIENIARZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2004-06-23
JACEK PACHOLCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2008-05-08
HENRYK JAN RATAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2004-06-23
MARIAN BRONISŁAW GIERA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2017-01-17
EDWARD GŁÓD
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2008-05-08
BOŻENA KAZIMIERA LANGE SĘDKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2017-01-17
HENRYK JAN RATAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-27
2017-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZDZISŁAW PAWLAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-01-07
2004-06-23
BARBARA DĄBROWSKA MALCHEREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-07
2004-06-23
ZBIGNIEW FRANCISZEK SMOŁA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2015-02-02
SABINA STEFANIA PRZYBYLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-23
2015-02-02
ARKADIUSZ STEFAN BOŻYK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-07
2004-06-23
2004-01-07
2015-02-02
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERFEKT" W LESZNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie