KRS 0000185807
NIP7540339332
REGON00055254400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W LIKWIDACJI W DĄBROWIE
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W DĄBROWIE
Data rejestracji 31 gru 2003 (21 lat temu) 31 gru 2003
Data usunięcia 28 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KARCZOWSKA, 9, DĄBROWA, 49-120, DĄBROWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWMARIAN KUSIAK
Likwidator
2009-10-19
2010-06-28
WITOLD DAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-31
2010-06-28
STANISŁAW PŁONKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-31
2010-06-28
WERNER SZOPA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-31
2010-06-28
DANUTA STAŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-31
2010-06-28
ANIELA NOWOTNY
Członek Organu Nadzoru
2003-12-31
2010-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE.
MARIAN KUSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-31
2009-10-19
WIESŁAW PŁONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-31
2009-10-19
WITOLD DAJCZAK
PREZES
2005-12-21
2009-10-19
STANISŁAW OLENDER
PREZES ZARZĄDU
2003-12-31
2005-12-21
2003-12-31
2009-10-19
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W DĄBROWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie