KRS 0000185612
NIP6250007644
REGON27053139500000
NazwaSIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIP
Data rejestracji 06 sty 2004 (21 lat temu) 06 sty 2004
Data usunięcia 20 mar 2014 20 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOLNOŚCI, 362, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIWALDEMAR TADEUSZ LUSZAWSKI
Wspólnik
2004-01-06
2014-03-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ
HENRYK BOCIEK
Wspólnik
2004-01-06
2014-03-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ
JERZY ANDRZEJ SKIBA
Wspólnik
2004-01-06
2014-03-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ
JANUSZ HUBERT ŻUREK
Wspólnik
2004-01-06
2014-03-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ
WALDEMAR TADEUSZ LUSZAWSKI
Likwidator
2013-07-16
2014-03-20
JERZY ANDRZEJ SKIBA
Likwidator
2013-07-16
2014-03-20
HENRYK BOCIEK
Likwidator
2013-07-16
2014-03-20
JANUSZ HUBERT ŻUREK
Likwidator
2013-07-16
2014-03-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
WALDEMAR TADEUSZ LUSZAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-06
2011-07-08
HENRYK BOCIEK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-01-06
2013-07-16
JERZY ANDRZEJ SKIBA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-01-06
2011-07-08
JERZY ANDRZEJ SKIBA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-08
2013-07-16
JANUSZ HUBERT ŻUREK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2011-07-08
2013-07-16
2004-01-06
2013-07-16
SIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie