KRS 0000185516
NIP5252285401
REGON01562289100000
Nazwa"ENIRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENIRON
Data rejestracji 30 gru 2003 (21 lat temu) 30 gru 2003
Data usunięcia 13 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA OLBRACHTA, 23B, WARSZAWA, 01-102, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 333500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI"SURECO" S.A.
Wspólnik
2003-12-30
2008-07-30
587 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 293.500,00 ZŁOTYCH
JERZY ZBIGNIEW PARZONKA
Wspólnik
2003-12-30
2010-03-31
44 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22000,00 ZŁ
PIOTR WŁODZIMIERZ BŁAŻEJEWSKI
Wspólnik
2003-12-30
2010-03-31
36 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-07-30
2016-12-13
667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 333.500 ZŁ
01528276800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JERZY ZBIGNIEW PARZONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-30
2010-03-31
PIOTR WŁODZIMIERZ BŁAŻEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-30
2010-03-31
JAROSŁAW ARNOLD GAJDULEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-03-31
2012-02-13
JERZY ZBIGNIEW PARZONKA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-13
2016-12-13
2003-12-30
2010-03-31
"ALFAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-31
2012-08-09
"AGRIPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-30
2008-07-30
DOBRA, 17, WARSZAWA, 00-384, WARSZAWA, POLSKA
2008-07-30
2010-03-31
PIASTÓW ŚLĄSKICH, 53, WARSZAWA, 01-494, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-31
2012-02-13
ZIĘBICKA, 3, WARSZAWA, 01-461, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie