KRS 0000185423
NIP8792100223
REGON87113736800000
NazwaMEGA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMEGA
Data rejestracji 30 gru 2003 (21 lat temu) 30 gru 2003
Data usunięcia 02 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHROBREGO, 127, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000
Dane podatkowe
NIP 8792100223
data rejestracji 15 kwi 1999
status Czynny
67109015060000000117744556
SANPL 1 Oddział w Toruniu
ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHPIOTR PAWEŁ WRUK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-24
2021-12-02
ROBERT ŁUKASZ KRZYWDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-24
2021-12-02
ELŻBIETA PIOTROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2011-08-24
SŁAWOMIR PIOTROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2011-08-24
MARIA KRZYWDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2021-12-02
JANUSZ MARIAN WRUK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2011-08-24
MIECZYSŁAWA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2011-08-24
PIOTR PAWEŁ WRUK
Beneficjent
MARIA BARBARA KRZYWDZIŃSKA
Beneficjent
JANUSZ MARIAN WRUK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR PAWEŁ WRUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIA BARBARA KRZYWDZIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR WRUK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-30
2007-09-24
JANUSZ MARIAN WRUK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DO CZASU WYŁONIENIA NOWEGO W DRODZE KONKURSU
2007-09-24
2011-08-24
JANUSZ MARIAN WRUK
PREZES ZARZĄDU
2011-08-24
2021-12-02
2003-12-30
2021-12-02
SPÓŁKA AKCYJNA
2003-12-30
2021-12-02
MEGA SPÓŁKA AKCYJNA
2003-12-30
2021-12-02
CHROBREGO, 127, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2016-11-23
2021-12-02
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-11-23
2021-12-02
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2016-11-23
2021-12-02
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2016-11-23
2021-12-02
4752Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2016-11-23
2021-12-02
7731Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
2016-11-23
2021-12-02
0161Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
2016-11-23
2021-12-02
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-11-23
2021-12-02
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2016-11-23
2021-12-02
4333Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
2016-11-23
2021-12-02
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie