KRS 0000185359
NIP6422830454
REGON27817006300000
Nazwa"NOWOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOWOBUD
Data rejestracji 29 gru 2003 (21 lat temu) 29 gru 2003
Data usunięcia 03 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, 13, RYBNIK, 44-270, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #263 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #264 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #265 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #294 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #295 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃDANUTA AGATA MOTYCZKA
Wspólnik
2003-12-29
2010-07-20
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁ
JAROSŁAW SZCZEPANEK
Wspólnik
2003-12-29
2015-07-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ROMAN NALIVAIKA
Wspólnik
2015-07-30
2018-01-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM BĄDŹ DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF CYRAN
PREZES
2003-12-29
2004-06-25
JAROSŁAW SZCZEPANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-25
2006-07-21
JAROSŁAW SZCZEPANEK
PREZES ZARZĄDU
2006-07-21
2010-11-16
DANUTA AGATA MOTYCZKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-25
2006-07-21
HERTA SZCZEPANEK
PREZES ZARZĄDU
2010-11-16
2012-02-27
JAROSŁAW SZCZEPANEK
PREZES
2012-02-27
2013-09-19
ROMAN NALIVAIKA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-30
2018-01-03
2003-12-29
2008-06-04
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, 13, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
TW1340012017593
2023-03-01
2023-04-11
4419.6 PLN
TW1340012017593
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340012017594
2023-03-01
2023-04-11
2850.6 PLN
TW1340012017594
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW4340012013495
2023-03-01
2023-04-11
2197.07 PLN
TW4340012013495
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW4340012013493
2023-03-01
2023-04-11
8947.9 PLN
TW4340012013493
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW4340012013494
2023-03-01
2023-04-11
8703.4 PLN
TW4340012013494
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340012017596
2023-03-01
2023-04-11
753.49 PLN
TW1340012017596
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340012017598
2023-03-01
2023-04-11
253.3 PLN
TW1340012017598
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340012017597
2023-03-01
2023-04-11
388.3 PLN
TW1340012017597
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340012017595
2023-03-01
2023-04-11
1164.59 PLN
TW1340012017595
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW4340012013498
2023-03-01
2023-04-11
703.8 PLN
TW4340012013498
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie