KRS 0000185353
NIP8862748321
REGON89151484900000
NazwaPROTEC RESEARCH & TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROTEC RESEARCH & TECHNOLOGY POLAND
Data rejestracji 29 gru 2003 (21 lat temu) 29 gru 2003
Data usunięcia 21 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUBSKA, 121, WROCŁAW, 50-501, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIPROTEC PRODUCTION TECHNOLOGY CORPORATION (JAPOŃSKA NAZWA: SEISAN GIJUTSU KENKYOUSHYO CO.)
Wspólnik
2003-12-29
2020-05-21
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JAROSŁAW ŻACZEK
Wspólnik
2003-12-29
2004-08-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA SOBOLEWSKA
Wspólnik
2003-12-29
2004-08-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JULIUSZ YUICHI HIROTOMI
Wspólnik
2004-08-30
2020-05-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JAROSŁAW ŻACZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-29
2004-08-30
SHINICHIRO SHIRAIWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-29
2020-05-21
ANNA SOBOLEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-29
2004-08-30
PIOTR DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-29
2004-08-30
JULIUSZ YUICHI HIROTOMI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-30
2020-05-21
BOŻIDAR MITEV
CZŁONEK ZARZADU
2006-01-10
2020-05-21
TOMASZ MARIA GŁÓD
CZŁONEK ZARZADU
2006-01-10
2009-08-07
2003-12-29
2004-08-30
UCZNIOWSKA, 21, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie