KRS 0000185277
REGON65020905300000
Nazwa"MERKURY" W.GMYREK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"MERKURY" W.GMYREK
Data rejestracji 31 gru 2003 (21 lat temu) 31 gru 2003
Data usunięcia 27 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 13, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #45 BUDOWNICTWO #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWIOLETTA BARBARA PYDO HOLICKA
Wspólnik
2003-12-31
2005-10-13
MONIKA BEATA NYKIEL WOJTUŃ
Wspólnik
2003-12-31
2006-08-14
BARBARA NACHMAN
Wspólnik
2004-07-28
2005-05-09
WACŁAW GMYREK
Wspólnik
2005-05-09
2011-06-27
EDWARD KACZMARZ
Wspólnik
2006-08-09
2011-06-27
KRZYSZTOF SARNA
Powiernik
2007-03-16
2011-06-27
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELMNIE, TO JEST JEDNOOSOBOWO.
MONIKA BEATA NYKIEL WOJTUŃ
Członek Organu Reprezentacji
2003-12-31
2006-08-14
BARBARA NACHMAN
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-28
2005-05-09
WACŁAW GMYREK
Członek Organu Reprezentacji
2005-05-09
2011-06-27
EDWARD KACZMARZ
Członek Organu Reprezentacji
2006-08-09
2011-06-27
WIOLETTA BARBARA PYDO HOLICKA
Członek Organu Reprezentacji
2003-12-31
2005-10-13
2003-12-31
2005-05-09
"MERKURY" W.PYDO-HOLICKA SPÓŁKA JAWNA
2003-12-31
2005-05-09
3 MAJA, 85, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie