KRS 0000184960
REGON19060117200000
Nazwa"SEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSEKO
Data rejestracji 29 gru 2003 (21 lat temu) 29 gru 2003
Data usunięcia 26 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAKŁADOWA, 3, CHOJNICE, 89-620, CHOJNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKAZIMIERZ MARIAN KUSTRA
Wspólnik
2003-12-29
2006-04-26
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 249.500,00 ZŁOTYCH
EWA TERESA STEFANKIEWICZ
Wspólnik
2003-12-29
2005-11-10
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
Wspólnik
2006-01-16
2006-04-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH
22014134500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TJ. PREZESA I WICEPREZESA.
KAZIMIERZ MARIAN KUSTRA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-29
2006-04-26
EWA TERESA STEFANKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-29
2005-11-10
TOMASZ PIOTR KUSTRA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-10
2006-04-26
2003-12-29
2004-11-26
HRYNIEWICKIEGO, 17, GDYNIA, 81-340, GDYNIA, POLSKA
2004-11-26
2005-01-20
ZAKŁADOWA, 3, CHOJNICE, 89-600, CHOJNICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie