KRS 0000184821
NIP7752460618
REGON47321614000000
NazwaPIEKAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPIEKAREK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 24 gru 2003 (21 lat temu) 24 gru 2003
Data usunięcia 23 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 14, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7752460618
data rejestracji 15 sty 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWABEATA ILONA PIEKAREK
Beneficjent
MICHAŁ ŁUKASZ PIEKAREK
Beneficjent
KONRAD MACIEJ PIEKAREK
Beneficjent
MICHAŁ ŁUKASZ PIEKAREK
reprezentant
BEATA ILONA PIEKAREK
reprezentant
KONRAD MACIEJ PIEKAREK
reprezentant
EWA ANNA WIKLAK
Wspólnik
2003-12-24
2017-07-27
KRZYSZTOF TOMASZ JĘDRZEJCZAK
Wspólnik
2003-12-24
2017-07-27
KONRAD PIEKAREK
Wspólnik
2017-07-27
2020-09-23
BEATA ILONA PIEKAREK
Beneficjent
POSIADACZ 90% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JAWNEJ
MICHAŁ ŁUKASZ PIEKAREK
Beneficjent
POSIADACZ 10% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JAWNEJ
KONRAD MACIEJ PIEKAREK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE
EWA ANNA WIKLAK
Członek Organu Reprezentacji
2003-12-24
2017-07-27
KRZYSZTOF TOMASZ JĘDRZEJCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2003-12-24
2017-07-27
Członek Organu Reprezentacji
2017-07-27
2020-09-23
10101560900000
KONRAD PIEKAREK
Członek Organu Reprezentacji
2017-07-27
2020-09-23
2003-12-24
2017-07-27
"JĘDRZEJCZAK SPÓŁKA JAWNA"
2003-12-24
2017-07-27
KRZYWA, 67, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie