KRS 0000184635
NIP7860005153
REGON00037687000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 08 sty 2004 (21 lat temu) 08 sty 2004
Data usunięcia 19 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CENTRALNA, 13, DOMINOWO, 63-012, DOMINOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7860005153
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIGRAŻYNA KUCHARSKA
Pełnomocnik
2014-08-13
2016-04-22
PEŁNOMOCNICTWO DO CZYNNOWŚCI PRAWNEJ POLEGAJĄCEJ NA SKŁADANIU OŚWIACCZENIA WOLI Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANNA STACHOWIAK
Pełnomocnik
2016-04-22
2020-02-18
PEŁNOMOCNICTWO DO CZYNNOWŚCI PRAWNEJ POLEGAJĄCEJ NA SKŁADANIU OŚWIADCZENIA WOLI Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
MIROSŁAW WŁADYSŁAW JANKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-01
2014-08-01
KAROL KAZECKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-01
2021-05-19
WIESŁAW GRZEŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2014-08-01
MAREK KISTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2014-08-01
WOJCIECH OLESZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2021-05-19
GRZEGORZ RYBICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2014-08-01
ZDZISŁAW REJZOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2010-06-01
ZBIGNIEW STACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2021-05-19
PAWEŁ KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2010-06-01
TADEUSZ WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2014-08-01
EWA MARIA HEDZIELSKA
Likwidator
2020-02-18
2021-05-19
WALDEMAR LUDWIK GRZEŚKOWIAK
Likwidator
2020-02-18
2021-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
MARIAN GOŚLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-08
2013-07-23
HALINA ŁUCJA LIPIECKA
WICEPREZES D/S EKONOMICZNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY
2004-01-08
2013-03-25
MARIA RATAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-08
2014-03-10
WOJCIECH BRONISŁAW OLESZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-25
2014-05-27
WALDEMAR LUDWIK GRZEŚKOWIAK
PREZES
2013-07-23
2020-02-18
GWIDON ROMUALD BASAŁAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-27
2015-12-09
EWA MARIA HEDZIELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-09
2020-02-18
2004-01-08
2006-09-26
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DOMINOWIE
2006-09-26
2020-02-18
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie