KRS 0000184596
NIP5240004980
REGON01212511700000
Nazwa"INTERESTA" JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"INTERESTA" JOINT VENTURE
Data rejestracji 23 gru 2003 (21 lat temu) 23 gru 2003
Data usunięcia 03 mar 2020 03 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIOŁKA, 35, WARSZAWA, 01-445, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5240004980
data rejestracji 01 lip 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHMICHAŁ JÓZEF ŁUTOWICZ
Wspólnik
2003-12-23
2020-03-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
STEFAN ANTONI USZYŃSKI
Wspólnik
2003-12-23
2020-03-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
MICHAŁ JÓZEF ŁUTOWICZ
Likwidator
2019-04-12
2020-03-03
STEFAN ANTONI USZYŃSKI
Likwidator
2019-04-12
2020-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE PREZES Z WICEPREZESEM
STEFAN ANTONI USZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2019-04-12
MICHAŁ JÓZEF ŁUTOWICZ
WICEPREZES
2003-12-23
2019-04-12
2003-12-23
2019-04-12
"INTERESTA" JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie