KRS 0000184589
REGON43070947000000
Nazwa"STYKS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSTYKS
Data rejestracji 22 gru 2003 (21 lat temu) 22 gru 2003
Data usunięcia 15 sty 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NARUTOWICZA, 74, LUBLIN, 20-013, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNAALINA MARIA SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-22
2004-01-15
WALDEMAR FERENC
Członek Organu Nadzoru
2003-12-22
2004-01-15
MAGDALENA ANNA SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-22
2004-01-15
ELŻBIETA MARIA STACHYRA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-22
2004-01-15
BOŻENA KRYSTYNA JAKÓBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-22
2004-01-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
HENRYK JAKÓBCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-22
2004-01-15
ZBIGNIEW STACHYRA
ZASTĘPCA PREZESA
2003-12-22
2004-01-15
2003-12-22
2004-01-15
SPÓŁKA AKCYJNA
2003-12-22
2004-01-15
"STYKS" SPÓŁKA AKCYJNA
2003-12-22
2004-01-15
NARUTOWICZA, 74, LUBLIN, 20-013, LUBLIN, POLSKA
2003-12-22
2004-01-15
D - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
2003-12-22
2004-01-15
F - BUDOWNICTWO
2003-12-22
2004-01-15
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2003-12-22
2004-01-15
H - HOTELE I RESTAURACJE
2003-12-22
2004-01-15
I - TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
2003-12-22
2004-01-15
J - POŚREDNICTWO FINANSOWE
2003-12-22
2004-01-15
K - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2003-12-22
2004-01-15
N - OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
2003-12-22
2004-01-15
O - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie