KRS 0000184350
NIP9241773139
REGON01561493400000
NazwaBUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUMAS
Data rejestracji 04 lut 2004 (21 lat temu) 04 lut 2004
Data usunięcia 30 mar 2017 30 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOBIESKIEGO, 69, SZPROTAWA, 67-300, SZPROTAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃTOMASZ MARCIN LUBIŃSKI
Prokurent
2007-03-05
2015-08-10
SAMODZIELNA
IRENEUSZ JABŁOŃSKI
Wspólnik
2004-02-04
2017-03-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16500,00 ZŁ
JAN WOJCIECH LUBIŃSKI
Wspólnik
2004-02-04
2017-03-30
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000,00 ZŁ
RYSZARD IGNACY SŁOWIK
Wspólnik
2004-02-04
2007-03-05
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ(PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH).
TOMASZ MARCIN LUBIŃSKI
Wspólnik
2004-02-04
2017-03-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16500,00 ZŁ
JAN WOJCIECH LUBIŃSKI
Likwidator
2015-08-10
2017-03-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD PROKURENT.
IRENEUSZ JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-04
2007-03-05
TOMASZ MARCIN LUBIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-04
2007-03-05
JAN WOJCIECH LUBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2015-08-10
RYSZARD IGNACY SŁOWIK
CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA
2004-02-04
2007-03-05
2004-02-04
2007-03-05
GERPOL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-05
2015-08-10
BUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-04
2004-03-15
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
2004-03-15
2007-03-05
MŁYNARSKA, 18, SZPROTAWA, 67-300, SZPROTAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie