KRS 0000184153
NIP7780021492
REGON63052842000000
NazwaIGMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIGMAG
Data rejestracji 12 sty 2004 (21 lat temu) 12 sty 2004
Data usunięcia 29 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. CZECHA, 52, POZNAŃ, 61-288, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 53000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIASŁAWOMIR STANULEWICZ
Prokurent
2010-08-20
2011-11-30
SAMOISTNA
KAZIMIERZ GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2004-07-01
STANISŁAW BIERNAT
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2006-05-17
ANDRZEJ WESELIK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2006-05-17
KAZIMIERZ GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-17
2008-05-20
ZBIGNIEW MACIEJ SKOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-17
2008-05-20
ANDRZEJ ZAŁĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-17
2008-05-20
ADAM WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-20
2010-08-20
IRENEUSZ DRZEWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2006-05-17
STANISŁAW KRZYŻANIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-20
2010-08-20
HANNA PIEPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-20
2010-08-20
JERZY SOBIESIŃSKI
Wspólnik
2004-01-12
2012-10-29
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500 ZŁ.
ANDRZEJ SIWIŃSKI
Wspólnik
2004-01-12
2012-10-29
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500 ZŁ.
ANDRZEJ SIWIŃSKI
Likwidator
2011-11-30
2012-10-29
KAZIMIERZ GÓRECKI
Likwidator
2011-11-30
2012-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ GÓRECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-20
2011-11-30
JERZY SOBIESIŃSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2004-01-12
2005-06-08
JERZY SOBIESIŃSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU - Z-CA DYREKTORA
2005-06-08
2010-08-20
ANDRZEJ SIWIŃSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI - CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-12
2005-06-08
ANDRZEJ SIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR
2005-06-08
2011-11-30
ZBIGNIEW MACIEJ SKOWROŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-01-12
2005-06-08
2004-01-12
2011-11-30
IGMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-12
2005-03-10
ESTKOWSKIEGO, 6, POZNAŃ, 61-755, POZNAŃ, POLSKA
2005-03-10
2007-05-24
SZYPERSKA, 22, POZNAŃ, 61-754, POZNAŃ, POLSKA
2007-05-24
2009-04-23
NIESZAWSKA, 11, POZNAŃ, 61-021, POZNAŃ, POLSKA
2009-04-23
2011-11-30
WIERZBOWA, 3/4, POZNAŃ, 61-853, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie