KRS 0000183959
REGON01716542300000
Nazwa"NWS BUDOWNICTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNWS BUDOWNICTWO
Data rejestracji 19 gru 2003 (21 lat temu) 19 gru 2003
Data usunięcia 31 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLONEZA, 93, WARSZAWA, 02-826, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #55 HOTELE I RESTAURACJE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7440Z REKLAMAWspólnik
2003-12-19
2007-02-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ
00820423900000
Wspólnik
2003-12-19
2011-05-31
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000 ZŁ
01633241600000
Wspólnik
2003-12-19
2011-05-31
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000 ZŁ
01600198400000
JAN STANISŁAW SOCHA
Wspólnik
2006-02-27
2011-05-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
MIROSŁAW WŁODZIMIERZ WOŁOWICZ
Likwidator
2005-09-07
2011-05-31
JAN STANISŁAW SOCHA
Likwidator
2005-09-07
2011-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
JAN STANISŁAW SOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-19
2005-09-07
GRZEGORZ WOJCIECH NOWACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-19
2004-04-15
MIROSŁAW WŁODZIMIERZ WOŁOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-19
2005-09-07
JANUSZ KOMORNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-15
2005-09-07
2003-12-19
2005-09-07
"NWS BUDOWNICTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie