KRS 0000183920
REGON19120640800000
Nazwa"R-BIUROWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaR-BIUROWIEC
Data rejestracji 19 gru 2003 (21 lat temu) 19 gru 2003
Data usunięcia 08 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLGIERDA, 81, GDYNIA, 81-354, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1013000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIANDRZEJ MICHAŁ DROPIEWSKI
Wspólnik
2003-12-19
2005-04-04
2.026 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.013.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ MAREK POGONOWSKI
Wspólnik
2005-04-04
2006-09-06
2.026 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.013.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ ZYGMUNT KRÓLEWICZ
Wspólnik
2006-09-06
2018-08-08
2026 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.013.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, KAŻDY WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CECYLIA RUDZKA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-19
2005-04-04
TOMASZ MAREK POGONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-04
2006-09-06
DARIUSZ ZYGMUNT KRÓLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-09-06
2018-08-08
2003-12-19
2005-04-04
PLAC KASZUBSKI, 8, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
2005-04-04
2006-09-06
STRYJSKA, 24, GDYNIA, 81-506, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie