KRS 0000183894
NIP6842345369
REGON37116107500000
Nazwa"KONTAP" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKONTAP
Data rejestracji 18 gru 2003 (21 lat temu) 18 gru 2003
Data usunięcia 06 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PUŻAKA, 49, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51125000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 51125000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5112500
Dane podatkowe
NIP 6842345369
data rejestracji 10 paź 2003
status Czynny
13105015621000009030835632
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
35105015621000009030835624
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAAGNIESZKA RENATA KONDRACKA
Beneficjent
GRZEGORZ KONDRACKI
Beneficjent
AGNIESZKA RENATA KONDRACKA
reprezentant
GRZEGORZ KONDRACKI
reprezentant
GRZEGORZ PELCZAR
Członek Organu Nadzoru
2003-12-18
2007-08-06
JADWIGA KORAB
Członek Organu Nadzoru
2003-12-18
2007-08-06
CZESŁAW KORAB
Członek Organu Nadzoru
2003-12-18
2012-06-27
PAWEŁ PIOTR NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-06
2013-07-23
DARIUSZ JAN BOBUSIA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-06
2020-11-06
ANNA TERESA HABRAT
Członek Organu Nadzoru
2012-06-27
2019-04-02
IWONA MAŁGORZATA KONDRACKA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-23
2019-04-02
HUBERT MICHAŁ HABRAT
Członek Organu Nadzoru
2019-04-02
2020-11-06
MACIEJ MICHAŁ ZAWOJSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-04-02
2020-11-06
AGNIESZKA RENATA KONDRACKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
GRZEGORZ KONDRACKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.
GRZEGORZ KONDRACKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2020-11-06
AGNIESZKA KONDRACKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2020-11-06
ROBERT BOGACZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-06
2011-08-09
MACIEJ ZAWOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-23
2009-06-17
MACIEJ ZAWOJSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-17
2011-08-09
2003-12-18
2004-06-18
KSIĘŻA, 134, PUSTYNY, 38-422, KROŚCIENKO WYŻNE, POLSKA
2004-06-18
2014-10-29
KSIĘŻA, 31, PUSTYNY, 38-422, KROŚCIENKO WYŻNE, POLSKA
„Prezentacja oferty produktowej przedsiębiorstwa KONTAP S.A. podczas Międzynarodowych Targów FURNITURE & LIVING 2010 odbywających się w dn. 9-14.03.2010 r. w Nitrze na Słowacji”
163 591,93 zł
69 273,30 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie