KRS 0000183698
REGON81051844800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "COMPAR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "COMPAR-POL"
Data rejestracji 18 gru 2003 (21 lat temu) 18 gru 2003
Data usunięcia 27 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 1 A, SZCZECIN, 71-785, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWRYSZARD OLKIEWICZ
Wspólnik
2003-12-18
2007-02-27
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET ZŁOTYCH)
DARIUSZ KOWALSKI
Powiernik
2003-12-18
2007-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
RYSZARD OLKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2007-02-27
REGINA KATARZYNA OLKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-18
2007-02-27
MAŁGORZATA SIEMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-18
2007-02-27
DARIUSZ WALLAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-18
2007-02-27
2003-12-18
2007-02-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-18
2007-02-27
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "COMPAR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2003-12-18
2007-02-27
POZNAŃSKA, 1 A, SZCZECIN, 71-785, SZCZECIN, POLSKA
2003-12-18
2007-02-27
4545Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2003-12-18
2007-02-27
4522Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2003-12-18
2007-02-27
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie