KRS 0000183639
NIP7181927714
REGON45119502300000
Nazwa4 PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa4 PROGRESS
Data rejestracji 18 gru 2003 (21 lat temu) 18 gru 2003
Data usunięcia 28 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAZOWIECKA, 6, ŁOMŻA, 18-404, ŁOMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6521 LEASING #6522 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6711 ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7134 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #4010 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4020 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6420 TELEKOMUNIKACJAROBERT DWORAKOWSKI
Wspólnik
2003-12-18
2006-01-20
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
PIOTR KRZEWSKI
Wspólnik
2003-12-18
2022-10-28
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ADAM KUJAWA
Wspólnik
2003-12-18
2006-01-20
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
BARBARA KRZEWSKA
Wspólnik
2003-12-18
2022-10-28
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ADAM ANTOSIUK
Wspólnik
2003-12-18
2006-01-20
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BARBARA KRZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2006-01-20
BARBARA KRZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-20
2022-10-28
ROBERT DWORAKOWSKI
WICEPREZES
2003-12-18
2006-01-20
PIOTR KRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-20
2022-10-28
2003-12-18
2006-01-20
STAFFA, 6, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie