KRS 0000183598
NIP6922361732
REGON39104662500000
NazwaPUROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPUROST
Data rejestracji 17 gru 2003 (21 lat temu) 17 gru 2003
Data usunięcia 05 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWWspólnik
2003-12-17
2008-04-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00845628300000
BOGUSŁAWA EWA KOCHMAŃSKA
Wspólnik
2008-04-30
2018-09-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI WIĄŻĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.
BOLESŁAW KUREK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-17
2004-09-24
CZESŁAW WIKTORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-17
2004-09-24
BOGUSŁAWA EWA PIŻYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-05
2006-01-05
EWELINA ANNA PIŻYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-24
2005-08-05
TERESA WANDA ZIELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-24
2005-08-05
BOLESŁAW KUREK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-05
2008-03-07
BEATA VIOLETTA LEPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-05
2008-03-07
BOGUSŁAWA EWA PIŻYK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-24
2005-08-05
TERESA WANDA ZIELIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-03-07
2008-03-07
BOGUSŁAWA EWA KOCHMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-03-07
2011-04-12
2003-12-17
2011-04-12
"BKB SZRENICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-17
2004-07-23
KOLEJOWA, 8, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
2004-07-23
2004-11-03
TURYSTYCZNA, 29, SZKLARSKA PORĘBA, 58-580, SZKLARSKA PORĘBA, POLSKA
2011-04-12
2015-09-22
SIEWNA, 21, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie