KRS 0000183471
NIP6340125264
REGON27050110600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE I PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOLDREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE I PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOLDREX" W LKWIDACJI
Data rejestracji 22 gru 2003 (21 lat temu) 22 gru 2003
Data usunięcia 15 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROLNA, 43B, KATOWICE, 40-555, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁALIDIA KALINA SZAREK
Wspólnik
2003-12-22
2020-09-15
1/3 Z 4 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z NORBERTEM RITZKA I PIOTREM RITZKA.
EDWARD MARCELI TAUSZNIK
Wspólnik
2003-12-22
2020-09-15
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
MAREK MARIAN TAUSZNIK
Wspólnik
2003-12-22
2020-09-15
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ.
WŁADYSŁAWA MARIA TAUSZNIK
Wspólnik
2003-12-22
2020-09-15
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ.
ŁUCJA MARIA GŁUCHOWSKA
Wspólnik
2003-12-22
2020-09-15
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
RAFAŁ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI
Wspólnik
2003-12-22
2020-09-15
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ.
SZCZEPAN GŁUCHOWSKI
Wspólnik
2003-12-22
2020-09-15
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
NORBERT JAN RITZKA
Wspólnik
2003-12-22
2020-09-15
1/3 Z 4 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z PIOTREM RITZKA I LIDIĄ SZAREK
PIOTR JAN RITZKA
Wspólnik
2003-12-22
2020-09-15
1/3 Z 4 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z NORBERTEM RITZKA I LIDIĄ SZAREK
SZCZEPAN GŁUCHOWSKI
Likwidator
2005-05-16
2020-09-15
NORBERT RITZKA
Likwidator
2005-05-16
2020-09-15
MAREK TAUSZNIK
Likwidator
2005-05-16
2020-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SZCZEPAN GŁUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-22
2005-05-16
MAREK TAUSZNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-22
2005-05-16
NORBERT RITZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-22
2005-05-16
2003-12-22
2005-05-16
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE I PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOLDREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie