KRS 0000183439
NIP9290117547
REGON93005296500000
NazwaPRO EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRO EXPORT
Data rejestracji 16 gru 2003 (21 lat temu) 16 gru 2003
Data usunięcia 30 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440 REKLAMAISABELLA JOLANTHE OLEJNICZAK
Wspólnik
2005-06-03
2007-01-30
570 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 45600,00 ZŁ
KRZYSZTOF OLEJNICZAK
Wspólnik
2007-01-30
2021-09-30
1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.000,00ZŁ
CHRISTOF OLEJNICZAK
Wspólnik
2003-12-16
2007-01-30
1330 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 106400,00 ZŁ
AXEL RUNGE
Wspólnik
2003-12-16
2005-06-03
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64000,00 ZŁ
AXEL RUNGE
Członek Organu Nadzoru
2003-12-16
2004-03-09
ISABELLA OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-16
2004-03-09
ANNETT RUNGE
Członek Organu Nadzoru
2003-12-16
2004-03-09
AGATHA OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-16
2004-03-09
ILONA OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-16
2004-03-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO DWÓCH CZŁONKÓW. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES I PROKURENT ŁĄCZNIE.
KRZYSZTOF OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-16
2010-06-10
DARIUSZ KAZIMIERZ OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-10
2021-09-30
2003-12-16
2007-01-30
"ORO DRUCK POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-16
2004-03-09
CHŁAPOWSKIEGO, 32, ZABÓR, 66-003, ZABÓR, POLSKA
2004-03-09
2007-01-30
PAWIA, 6, WILKANOWO, 66-008, ŚWIDNICA, POLSKA
2007-01-30
2017-09-22
W. POLA, 20, KATOWICE, 40-596, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie