KRS 0000183360
REGON39033198000000
Nazwa"BUDOTANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUDOTANK
Data rejestracji 12 gru 2003 (21 lat temu) 12 gru 2003
Data usunięcia 15 mar 2007 15 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWODWORSKA, 30, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOFELIKS TADEUSZ WOLAŃSKI
Wspólnik
2003-12-12
2007-03-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAREK SZYMON KORBELA
Wspólnik
2003-12-12
2007-03-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HUGO PAUL GAEDE
Wspólnik
2003-12-12
2007-03-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAREK SZYMON KORBELA
Likwidator
2006-04-27
2007-03-15
FELIKS WOLAŃSKI
Likwidator
2006-04-27
2007-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH DO 100.000 ZŁ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
FELIKS TADEUSZ WOLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2006-04-27
MAREK SZYMON KORBELA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2006-04-27
HUGO PAUL GAEDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-12
2006-04-27
2003-12-12
2006-04-27
"BUDOTANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie