KRS 0000183310
NIP9930367679
REGON85272844300000
Nazwa"LIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIDER
Data rejestracji 12 gru 2003 (21 lat temu) 12 gru 2003
Data usunięcia 02 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STARODĄBROWSKA, 3-5, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7122 WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGOMARIUSZ MATHEA
Wspólnik
2003-12-12
2009-11-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ CURYŁO
Wspólnik
2003-12-12
2010-10-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ MARCINIEC
Wspólnik
2009-11-27
2010-10-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁOTYCH.
WIKTOR SITKO
Wspólnik
2010-10-11
2013-12-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARIUSZ MATHEA
Prokurent
2005-01-14
2009-11-27
ODDZIELNA
WIKTOR SITKO
Likwidator
2013-04-10
2013-12-02
MARTA ROGÓŻ
Powiernik
2005-04-22
2008-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
RAFAŁ CURYŁO
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2010-10-11
MARIUSZ MATHEA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2005-01-14
WIKTOR SITKO
PREZES ZARZĄDU
2010-10-11
2013-04-10
2003-12-12
2013-04-10
"LIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-12
2010-10-11
FABRYCZNA, 12, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie