KRS 0000183145
NIP6172081447
REGON25160723600000
NazwaJAROCIŃSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ JAR-PEK Z SIEDZIBĄ W GOLINIE
Krótka nazwaJAROCIŃSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ JAR-PEK Z SIEDZIBĄ W GOLINIE
Data rejestracji 11 gru 2003 (21 lat temu) 11 gru 2003
Data usunięcia 27 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres WOLNOŚCI, 51, GOLINA, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLINLESZEK STEFAN GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2009-08-13
ZBIGNIEW HENRYK KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2012-07-11
TADEUSZ TACZAŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2023-04-27
DAMIAN KMIECIK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2023-04-27
SYLWESTER ZIĘTEK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2023-04-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PEŁEN SKŁAD ZARZĄDU. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ANDRZEJ MARIAN TUŁAZA
PREZES
2003-12-11
2013-05-29
EUGENIUSZ IRENEUSZ PIĘTKA
WICEPREZES
2003-12-11
2012-07-11
EUGENIUSZ IRENEUSZ PIĘTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-11
2023-04-27
MIROSŁAW ANDRZEJ KUBIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-11
2010-03-25
PAWEŁ ORPEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-11
2010-03-25
PAWEŁ WŁODARCZYK
SKARBNIK
2003-12-11
2012-07-11
GRZEGORZ SIERADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-11
2010-03-25
BERNADETA TAMA
PREZES
2013-05-29
2023-04-27
PAWEŁ WŁODARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-11
2023-04-27
HENRYK SZTUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-11
2010-03-25
2010-08-26
2023-04-27
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2010-08-26
2023-04-27
4623Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
2010-08-26
2023-04-27
1011Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
2010-08-26
2023-04-27
4623Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
2010-08-26
2023-04-27
4722Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2010-08-26
2023-04-27
0162Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
2010-08-26
2023-04-27
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2010-08-26
2023-04-27
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2010-08-26
2023-04-27
0161Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
2010-08-26
2023-04-27
0163Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
2003-12-11
2023-04-27
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
2003-12-11
2023-04-27
JAROCIŃSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ JAR-PEK Z SIEDZIBĄ W GOLINIE
2003-12-11
2023-04-27
WOLNOŚCI, 51, GOLINA, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie