KRS 0000183124
NIP5832839661
REGON19297797000000
NazwaNORDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNORDPOL
Data rejestracji 12 gru 2003 (21 lat temu) 12 gru 2003
Data usunięcia 24 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 16, ŁĘGOWO, 83-031, ŁĘGOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃMIROSŁAW JACEK MICHALSKI
Wspólnik
2003-12-12
2019-01-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
MACIEJ MARIUSZ ROSZEK
Wspólnik
2003-12-12
2019-01-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR WASILEWSKI
Wspólnik
2003-12-12
2019-01-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
MARCIN WALDEMAR WRONA
Wspólnik
2003-12-12
2019-01-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
MARCIN WALDEMAR WRONA
Likwidator
2006-05-17
2008-10-22
DARIUSZ PIOTR WRONA
Likwidator
2006-05-17
2008-10-22
PIOTR WASILEWSKI
Likwidator
2008-10-22
2019-01-24
MIROSŁAW JACEK MICHALSKI
Likwidator
2008-10-22
2010-01-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE PREZES ZARZĄDU
MACIEJ MARIUSZ ROSZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2004-11-09
MIROSŁAW JACEK MICHALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2006-05-17
PIOTR WASILEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-12
2006-05-17
MARCIN WALDEMAR WRONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-12
2006-05-17
DARIUSZ PIOTR WRONA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-09
2006-05-17
2003-12-12
2006-05-17
NORDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-12
2004-11-09
TABOROWA, 6, GDAŃSK, 80-171, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie