KRS 0000182389
NIP5470047421
REGON00825415400000
NazwaINŻYNIERIA IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINŻYNIERIA IT
Data rejestracji 08 gru 2003 (21 lat temu) 08 gru 2003
Data usunięcia 13 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOSYNIERÓW, 40, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INZYNIERIA@ONET.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHRENATA LUCJANA CAŁKO
Wspólnik
2003-12-08
2013-09-11
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000 ZŁOTYCH
PIOTR WALUŚ
Wspólnik
2003-12-08
2013-09-11
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
ALEKSANDER TADEUSZ CAŁKO
Wspólnik
2013-09-11
2014-01-08
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
GRZEGORZ PIOTR CAŁKO
Wspólnik
2013-09-11
2014-01-08
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
MAGDALENA ELŻBIETA WALUŚ
Wspólnik
2013-09-11
2014-01-08
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
RENATA LUCJANA CAŁKO
Likwidator
2016-01-20
2016-07-13
PIOTR WALUŚ
Likwidator
2016-01-20
2016-07-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
RENATA LUCJANA CAŁKO
DYREKTOR SPÓŁKI
2003-12-08
2016-01-20
PIOTR WALUŚ
ZASTĘPCA DYREKTORA DS.PRODUKCJI
2005-07-21
2016-01-20
2003-12-08
2013-05-29
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO I OGÓLNEGO "INŻYNIERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-29
2016-01-20
INŻYNIERIA IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie