KRS 0000182265
NIP5550006602
REGON00045814700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W CHOJNICACH Z SIEDZIBĄ W OGORZELINACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W CHOJNICACH Z SIEDZIBĄ W OGORZELINACH
Data rejestracji 05 gru 2003 (21 lat temu) 05 gru 2003
Data usunięcia 24 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SŁAWĘCIŃSKA, 15, CHOJNICE Z SIEDZIBĄ W OGORZELINACH, 89-620, CHOJNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIHENRYK JÓZEF MEZEK
Pełnomocnik
2010-01-19
2015-01-05
UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
MARIA JOLANTA MROZIK GLISZCZYŃSKA
Pełnomocnik
2010-01-19
2015-01-05
UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
CZESŁAW SUCHOWIECKI
Likwidator
2009-02-19
2010-01-19
CZESŁAW SUCHOWIECKI
Likwidator
2015-01-05
2016-08-24
TEODOR STOLCENBURG
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2016-08-24
HELENA IRENA DYKIERT
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2016-08-24
JAN WŁADYSŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2016-08-24
EDMUND FRANCISZEK NINCA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2016-08-24
JERZY PAWEŁ BIELASZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2010-08-13
MARIAN GBUR
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2016-08-24
TADEUSZ GIZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2016-08-24
KRZYSZTOF STANISŁAW MAJER
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2010-08-13
BOLESŁAW GLAZER
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2010-08-13
STANISŁAW PESTKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2010-08-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
CZESŁAW SUCHOWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-05
2009-02-19
JAN MAKSIMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-05
2004-11-29
HENRYK MEZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-05
2009-02-19
ALICJA PUNDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-29
2007-11-19
MARIA JOLANTA MROZIK GLISZCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-19
2009-02-19
CZESŁAW SUCHOWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-19
2015-01-05
2003-12-05
2009-02-19
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W CHOJNICACH Z SIEDZIBĄ W PAWŁÓWKU
2009-02-19
2010-01-19
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W CHOJNICACH Z SIEDZIBĄ W PAWŁÓWKU W LIKWIDACJI
2010-01-19
2015-01-05
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W CHOJNICACH Z SIEDZIBĄ W OGORZELINACH
2003-12-05
2010-01-19
ŁĄKOWA, 1, CHOJNICE Z SIEDZIBĄ W PAWŁÓWKU, 89-600, CHOJNICE, POLSKA
2010-01-19
2010-03-04
SŁAWĘCIŃSKA, 15, CHOJNICE Z SIEDZIBĄ W OGORZELINACH, 89-620, CHOJNICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie