KRS 0000182108
NIP6740003932
REGON00058514700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OSTROWICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W OSTROWICACH
Data rejestracji 04 gru 2003 (21 lat temu) 04 gru 2003
Data usunięcia 04 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 69, OSTROWICE, 78-506, OSTROWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6740003932
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5050 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5121 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #0142 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT #7470 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7131 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHRYSZARD HUTA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2019-10-04
WIKTOR BUSZTA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2019-10-04
STANISŁAW MARCHWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2006-09-28
STANISŁAW BIELAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2006-09-28
WIESŁAWA ZAWORSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-28
2019-10-04
ZBIGNIEW MARCHWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-24
2019-10-04
JÓZEF SZYNAL
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2006-09-28
STANISŁAWA RZEPECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2008-09-24
MIROSŁAW KAZIMIERZ ŻUREK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2019-10-04
ANDRZEJ PIOTR HUSAK
Likwidator
2019-05-14
2019-10-04
WŁADYSŁAW PAKOSZ
Likwidator
2019-05-14
2019-10-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JÓZEF WASZCZYK
PREZES
2003-12-04
2011-06-29
WŁADYSŁAW PAKOSZ
CZŁONEK
2003-12-04
2011-06-29
WŁADYSŁAW PAKOSZ
PREZES ZARZĄDU
2011-06-29
2019-05-14
JAN WARACKI
CZŁONEK
2003-12-04
2019-05-14
ANDRZEJ HUSAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-29
2019-05-14
2003-12-04
2019-05-14
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie