KRS 0000182069
NIP5541038778
REGON09128777500000
Nazwa"POLFOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLFOS
Data rejestracji 09 gru 2003 (21 lat temu) 09 gru 2003
Data usunięcia 07 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAROLA SZAJNOCHY, 14, BYDGOSZCZ, 85-738, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#2415Z PRODUKCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2412Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #4021Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #1030Z WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU #2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5182Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #5181Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREKHENRYK MIECZYSŁAW BERNECKI
Wspólnik
2003-12-09
2006-08-25
300 (SŁOWNIE: TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (SŁOWNIE TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY)
ANNA BERNECKA
Wspólnik
2003-12-09
2006-08-25
200 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ (SŁOWNIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY)
WIOLETTA KOSECKA
Wspólnik
2006-08-25
2023-12-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
BEATA MUSZYŃSKA
Wspólnik
2006-08-25
2023-12-07
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁ
ANDRZEJ STEFAN PRZEWOSKI
Wspólnik
2006-08-25
2023-12-07
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMOISTNA
ANNA BERNECKA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-09
2006-08-25
HENRYK MIECZYSŁAW BERNECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-09
2006-08-25
ŁUKASZ TOPOREK
PREZES ZARZĄDU
2006-08-25
2023-12-07
2003-12-09
2006-08-25
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TUH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie