KRS 0000181920
NIP5272420730
REGON01560265800000
NazwaBRANALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRANALDI
Data rejestracji 03 gru 2003 (21 lat temu) 03 gru 2003
Data usunięcia 28 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, 7, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMBRANALDI S.R.O.
Wspólnik
2003-12-03
2020-10-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
DIGNISSIM CIRCULO S.R.O.
Wspólnik
2020-10-29
2023-08-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
JAN NIKODYM
Prokurent
2010-05-17
2020-10-29
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁOTYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
RADIM CHMELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-03
2020-10-29
MARTIN STIBOR
PREZES ZARZĄDU
2020-10-29
2023-08-28
2003-12-03
2005-11-07
ORDONA, 3, WARSZAWA, 01-237, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-07
2009-08-17
PRZYCE, 21, WARSZAWA, 01-252, WARSZAWA, POLSKA
2009-08-17
2010-05-17
PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA
2010-05-17
2015-02-10
KONSTRUKTORSKA, 9, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
Kms 25/21
2022-06-23
2022-10-05
930.4 PLN
WA XIV KRS 30611/19/377
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Tomasz Olak Kancelaria Komornicza nr XXVIII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie