KRS 0000181894
NIP8862740443
REGON89151178500000
Nazwa"TOMSOJ BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOMSOJ BIS
Data rejestracji 02 gru 2003 (21 lat temu) 02 gru 2003
Data usunięcia 29 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁONECZNA, 2, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 127000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWAMIROSŁAW KRZYSZTOF FILIPECKI
Wspólnik
2003-12-02
2004-01-26
127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 127.000, ZŁ (STO DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOANNA MAGDALENA FILIPECKA
Wspólnik
2004-01-26
2013-01-29
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF PIOTR FILIPECKI
Wspólnik
2004-01-26
2013-01-29
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
EWA IWONA KULIKOWSKA
Likwidator
2012-04-19
2013-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE NABYWANIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIROSŁAW KRZYSZTOF FILIPECKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2003-12-02
2011-08-29
MIROSŁAW KRZYSZTOF FILIPECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-29
2012-04-19
2003-12-02
2012-04-19
"TOMSOJ BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-02
2009-11-06
BEETHOVENA, 27, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie