KRS 0000181793
NIP5492180831
REGON35677734200000
Nazwa"GRUPA GREMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA GREMIX
Data rejestracji 04 gru 2003 (21 lat temu) 04 gru 2003
Data usunięcia 22 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEMIKÓW, 1,B-81, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5492180831
data rejestracji 04 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIRENA SZLACHCIC
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2019-10-15
STANISŁAW GRELOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2019-10-15
MAŁGORZATA GRELOWSKA KOSTORZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2019-10-15
PIOTR GRELOWSKI
Wspólnik
2003-12-04
2021-04-22
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000 ZŁOTYCH
LIDIA ELŻBIETA GRELOWSKA
Wspólnik
2003-12-04
2007-05-28
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 PLN
LIDIA ELŻBIETA GRELOWSKA
Prokurent
2006-07-21
2021-04-22
SAMOISTNA
PIOTR GRELOWSKI
Likwidator
2019-10-29
2021-04-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR GRELOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-04
2019-10-29
LIDIA ELŻBIETA GRELOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-04
2006-07-21
2003-12-04
2019-10-29
"GRUPA GREMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-04
2007-07-09
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, 10, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie