KRS 0000181755
NIP8730006516
REGON00129256500000
NazwaBIURO PROMOCJI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
Krótka nazwaBIURO PROMOCJI PLUS .
Data rejestracji 02 gru 2003 (21 lat temu) 02 gru 2003
Data usunięcia 04 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOŁTYSOWSKA, 25 A, KRAKÓW, 31-589, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIALEKSANDRA KRYSTYNA CZARNECKA
Wspólnik
2003-12-02
2013-09-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SEBASTIAN MATEUSZ KONIECZNY
Wspólnik
2003-12-02
2013-07-11
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ZOFIA KONIECZNY
Prokurent
2003-12-02
2006-12-07
SAMOISTNA
ALEKSANDRA CZARNECKA
Likwidator
2006-12-07
2013-09-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB DWÓCH UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD OSÓB
ALEKSANDRA KRYSTYNA CZARNECKA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-02
2006-12-07
SEBASTIAN MATEUSZ KONIECZNY
V-CE PREZES
2003-12-02
2006-12-07
2003-12-02
2006-12-07
BIURO PROMOCJI "PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie