KRS 0000181710
NIP6792522667
REGON35155769900000
NazwaKRAKOWSKIE ZAKŁADY NAPRAW MASZYN BUDOWLANYCH ZREMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRAKOWSKIE ZAKŁADY NAPRAW MASZYN BUDOWLANYCH ZREMB
Data rejestracji 02 gru 2003 (21 lat temu) 02 gru 2003
Data usunięcia 19 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STOCZNIOWCÓW, 3, KRAKÓW, 30-709, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 987800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792522667
data rejestracji 21 gru 1998
status Czynny
02203000451110000001812320
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2861Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCHMETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #291 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #295 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #343 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #371 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #401 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #403 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃJAN STEFAN DUDEK
Beneficjent
WIESŁAW JÓZEF WÓJCIK
reprezentant
EWA DUDEK
Beneficjent
EWA DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2014-12-19
PAWEŁ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2004-07-20
LESZEK DESOŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2004-07-20
ANDRZEJ ROMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2004-07-20
JAN DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2014-12-19
BARBARA BARCZYŃSKA SOBIERAJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2006-07-06
ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2006-07-06
PIOTR SOBIERAJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2014-12-19
JAN NIEĆ
Wspólnik
2003-12-02
2004-04-29
554 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55400 ZŁ.
PAWEŁ WŁODARCZYK
Wspólnik
2003-12-02
2004-04-29
1470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 147.000 ZŁ.
Wspólnik
2004-04-29
2007-07-11
9288 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA 928800 ZŁ.
35064715300000
PIOTR SOBIERAJEWICZ
Wspólnik
2007-07-11
2014-12-19
3.679 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 367.900 ZŁOTYCH
JAN DUDEK
Wspólnik
2007-07-11
2014-12-19
3.924 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 392.400 ZŁOTYCH
EWA DUDEK
Wspólnik
2007-07-11
2014-12-19
2.207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 220.700 ZŁOTYCH
JAN STEFAN DUDEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
EWA DUDEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY SAMODZIELNIE,A W WYPADKACH POZOSTAŁYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN NIEĆ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-02
2005-04-28
WIESŁAW JÓZEF WÓJCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-20
2005-04-28
WIESŁAW JÓZEF WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-28
2014-12-19
2003-12-02
2014-12-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-02
2014-12-19
KRAKOWSKIE ZAKŁADY NAPRAW MASZYN BUDOWLANYCH ZREMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-02
2014-12-19
STOCZNIOWCÓW, 3, KRAKÓW, 30-709, KRAKÓW, POLSKA
2005-04-28
2014-12-19
2811B - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
2005-04-28
2014-12-19
2821Z - PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH
2005-04-28
2014-12-19
2822Z - PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2005-04-28
2014-12-19
2851Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2005-04-28
2014-12-19
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2005-04-28
2014-12-19
2861Z - PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH.
2005-04-28
2014-12-19
2862Z - PRODUKCJA NARZĘDZI
2005-04-28
2014-12-19
287 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH.
2005-04-28
2014-12-19
291 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH.
2005-04-28
2014-12-19
292 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie