KRS 0000181280
NIP5562495127
REGON09315040200000
NazwaPROFERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROFERS
Data rejestracji 27 lis 2003 (21 lat temu) 27 lis 2003
Data usunięcia 26 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDOWLANA, 2, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5562495127
data rejestracji 06 sty 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.TADEUSZ KRAMSKI
Wspólnik
2003-11-27
2009-06-03
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
WIESŁAW PIOTR KUŹNIK
Wspólnik
2003-11-27
2009-06-03
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
STANISŁAW SULCZYŃSKI
Wspólnik
2003-11-27
2009-06-03
40 UDZIAŁÓW PO 500,00 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-06-03
2020-06-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
00831571400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
WIESŁAW PIOTR KUŹNIK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2020-06-26
TADEUSZ KRAMSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2020-06-26
2003-11-27
2005-08-03
PROFERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie