KRS 0000181100
NIP6310201196
REGON00352804900000
NazwaITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaITA
Data rejestracji 26 lis 2003 (21 lat temu) 26 lis 2003
Data usunięcia 21 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JASNOGÓRSKA, 11, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEKRYSTYNA MARIA WNĘK
Wspólnik
2003-11-26
2010-07-21
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000,00 ZŁ
STANISŁAWA WNĘK
Wspólnik
2003-11-26
2010-07-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ
KRYSTYNA MARIA WNĘK
Likwidator
2008-06-03
2010-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
KRYSTYNA MARIA WNĘK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-26
2008-06-03
2003-11-26
2008-06-03
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie