KRS 0000180963
NIP6452304090
REGON27807832800000
NazwaBRYKIETPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBRYKIETPOL
Data rejestracji 26 lis 2003 (21 lat temu) 26 lis 2003
Data usunięcia 15 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRABOWA, 34, TARNOWSKIE GÓRY, 42-609, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024Z WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF ŁUKASZ GAJOS
Wspólnik
2003-11-26
2010-12-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
JANUSZ ADAM MALISZ
Wspólnik
2003-11-26
2010-12-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
IWONA MEISNER GAJOS
Likwidator
2010-02-09
2010-12-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZELNIE
KRZYSZTOF ŁUKASZ GAJOS
PREZES ZARZĄDU
2003-11-26
2008-08-12
JANUSZ ADAM MALISZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-26
2010-02-09
IWONA MEISNER GAJOS
PREZES ZARZĄDU
2008-08-12
2010-02-09
2003-11-26
2010-02-09
BRYKIETPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie