KRS 0000180941
NIP5732280898
REGON15029075700000
NazwaMIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA
Data rejestracji 28 lis 2003 (21 lat temu) 28 lis 2003
Data usunięcia 19 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAROLA SZYMANOWSKIEGO, 15, CZĘSTOCHOWA, 42-201, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 68600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5732280898
data rejestracji 15 cze 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHEUGENIUSZ DUDEK
Beneficjent
EUGENIUSZ DUDEK
zgłaszający - likwidator
TERESA ŚLĘZAK
zgłaszający - likwidator
EUGENIUSZ DUDEK
Wspólnik
2003-11-28
2022-12-19
213 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.300,00 ZŁ
JAROSŁAW MAREK MAJCHRZAK
Wspólnik
2003-11-28
2006-01-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000,00 ZŁ
TERESA ŚLĘZAK
Wspólnik
2006-01-24
2022-12-19
158 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.800,00 ZŁ
EUGENIUSZ DUDEK
Likwidator
2022-05-24
2022-12-19
TERESA ŚLĘZAK
Likwidator
2022-05-24
2022-12-19
ANNA TERESA RASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2018-08-21
MARIA JADWIGA KOPIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2022-12-19
CEZARY MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-28
2009-08-14
STANISŁAW CZAPLA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-14
2022-12-19
CEZARY MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-21
2022-12-19
ZOFIA MAŁGORZATA ZALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2006-11-28
EUGENIUSZ DUDEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EUGENIUSZ DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-28
2022-05-24
JERZY TADEUSZ BABCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-28
2006-11-28
TERESA ŚLĘZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-28
2022-05-24
2003-11-28
2022-05-24
"MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie