KRS 0000180938
NIP5862021391
REGON19183476000000
Nazwa"WECO MARINE SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWECO MARINE SERVICES
Data rejestracji 28 lis 2003 (21 lat temu) 28 lis 2003
Data usunięcia 24 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROWIEJSKA, 17, GDYNIA, 81-356, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862021391
data rejestracji 04 sty 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 gru 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6110A MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6110B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6322 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJOHAN ERNST WEDELL-WEDELLSBORG
Beneficjent
1969-12-04
SUSAN WRAAE KOEFOED
reprezentant
1955-10-19
TOMASZ DAWIDOWSKI
Prokurent
2003-11-28
2021-09-15
SAMOISTNA
GRAŻYNA DAWIDOWSKA
Prokurent
2006-11-21
2021-09-15
SAMOISTNA
DANNEBROG REDERI A/S
Wspólnik
2003-11-28
2022-02-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
TOMASZ DAWIDOWSKI
Likwidator
2021-09-15
2022-02-24
SUSAN WRAAE KOEFOED
Likwidator
2021-09-15
2022-02-24
JOHAN ERNST WEDELL-WEDELLSBORG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
CLAUS ERIK TOMMERUP
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-28
2004-05-10
WALTER TONSHOFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-10
2008-09-05
JESPER KRISTIANSEN
PREZES
2008-09-05
2009-03-12
SUSAN WRAAE KOEFOED
PREZES
2009-03-12
2018-07-04
SUSAN WRAAE KOEFOED
PREZES ZARZĄDU
2018-07-04
2021-09-15
2003-11-28
2021-09-15
"WECO MARINE SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-28
2004-07-30
ZGODY, 8, GDYNIA, 81-361, GDYNIA, POLSKA
2004-07-30
2007-01-05
ZGODA, 8, GDYNIA, 81-361, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie