KRS 0000180919
NIP8571838002
REGON32000751400000
NazwaVITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 lis 2003 (21 lat temu) 26 lis 2003
Data usunięcia 08 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KURZA STOPKA, 5, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8571838002
data rejestracji 13 cze 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMATEUSZ BRAZIUL
Beneficjent
JANUSZ KAZIMIERZ BRAZIUL
reprezentant
JANUSZ KAZIMIERZ BRAZIUL
Wspólnik
2003-11-26
2012-07-06
614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 614.000,00 ZŁ
SYLWESTER SZCZUROWSKI
Wspólnik
2003-11-26
2015-06-03
614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 614.000,00 ZŁ
ANDRZEJ RYBARSKI
Wspólnik
2012-07-06
2015-03-17
614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 614.000,00 ZŁ
MATEUSZ BRAZIUL
Wspólnik
2015-03-17
2022-04-08
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
JANUSZ KAZIMIERZ BRAZIUL
Likwidator
2022-01-25
2022-04-08
MATEUSZ BRAZIUL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
JANUSZ KAZIMIERZ BRAZIUL
PREZES ZARZĄDU
2003-11-26
2015-03-17
SYLWESTER SZCZUROWSKI
WICEPREZES
2003-11-26
2015-09-21
MATEUSZ BRAZIUL
PREZES ZARZĄDU
2015-03-17
2015-09-21
JANUSZ KAZIMIERZ BRAZIUL
PREZES ZARZĄDU
2015-09-21
2022-01-25
2003-11-26
2006-11-14
"B&S TURYSTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-14
2022-01-25
VITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-26
2015-03-17
LEŚNA, 3, POGORZELICA, 72-352, POGORZELICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie