KRS 0000180903
NIP7390208113
REGON00128573700000
NazwaWOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "NOWA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWOJEWÓDZKA RZEMIEŚLNICZA "NOWA"
Data rejestracji 02 gru 2003 (21 lat temu) 02 gru 2003
Data usunięcia 20 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOŁŁĄTAJA, 19, OLSZTYN, 10-034, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2341Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWBARBARA WOŁEJSZO
Likwidator
2018-06-21
2019-02-20
IGNACY KULECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2016-07-08
LECH TATERA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2019-02-20
MIKOŁAJ BIAŁAS
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2008-08-19
BOGDAN MAJORKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2019-02-20
ZBIGNIEW JURCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2014-09-30
STANISŁAW GUZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2008-08-19
ANDRZEJ MAŁYSZKO
Członek Organu Nadzoru
2008-08-19
2019-02-20
HENRYK MAREK PRZYBYSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-19
2019-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
RYSZARD SOSNOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-02
2014-09-30
FRANCISZEK ROMANOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-12-02
2014-09-30
WACŁAW PIASTA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-12-02
2014-09-30
STANISŁAW GUZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2014-09-30
2018-06-21
KRZYSZTOF PODHORODECKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2014-09-30
2018-02-06
ZBIGNIEW JURCEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-30
2018-06-21
2003-12-02
2018-06-21
WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "NOWA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie