KRS 0000180813
NIP9441995554
REGON35751594000000
NazwaALCOR ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaALCOR ODLEW LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 27 lis 2003 (21 lat temu) 27 lis 2003
Data usunięcia 24 mar 2015 24 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRZEBIŃSKA, 15, KRZESZOWICE, 32-065, KRZESZOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2710Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA #2741Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH #2742Z PRODUKCJA ALUMINIUM #2743Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY #2744A PRODUKCJA MIEDZI NIEOBROBIONEJ #2744B PRODUKCJA WYROBÓW MIEDZIANYCH W POSTACI PÓŁPRODUKTÓW #2745Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #2753Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2754A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2754B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHBARBARA MARIA JONCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-27
2015-03-24
AGNIESZKA JONCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-27
2015-03-24
ARTUR ANDRZEJ JONCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-27
2015-03-24
ALFRED JONCZYK
Wspólnik
2003-11-27
2015-03-24
363 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 181.500,00 ZŁ
BARBARA MARIA JONCZYK
Wspólnik
2003-11-27
2015-03-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000,00 ZŁ, KAŻDY PO 500,00 ZŁ
ARTUR JONCZYK
Wspólnik
2003-12-31
2015-03-24
147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.500,00 ZŁ
MACIEJ RAFAŁ JONCZYK
Wspólnik
2004-11-09
2015-03-24
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 75.000,00 ZŁ
MIROSŁAW FILIPAK
Powiernik
2008-03-21
2015-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MACIEJ RAFAŁ JONCZYK
PREZES ZARZĄDU
2008-03-17
2015-03-24
ALFRED JONCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2008-03-17
2003-11-27
2009-06-17
ALCOR ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie