KRS 0000180420
NIP5540310132
REGON00045164200000
NazwaHANDLOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWA INWALIDÓW
Data rejestracji 21 lis 2003 (21 lat temu) 21 lis 2003
Data usunięcia 10 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DŁUGA, 63, BYDGOSZCZ, 85-034, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #56 USŁUGI GASTRONOMICZNEJANINA MARIA WACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-24
2008-06-16
GRAŻYNA ZOFIA MIKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2005-06-24
HELENA DOLNA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2008-06-16
JOLANTA WIERZBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2008-06-16
IRENA MARIA BASSAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2008-06-16
EWA DANUTA MROTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2014-01-10
ZBIGNIEW MIROSŁAW MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-16
2014-01-10
KRYSTYNA SABINA PAŁCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-16
2014-01-10
GRAŻYNA TERESA SZARAFIŃSKA
Likwidator
2013-01-30
2014-01-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
GRAŻYNA TERESA SZARAFIŃSKA
PREZES
2003-11-21
2013-01-30
KRYSTYNA KORPACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-21
2013-01-30
TERESA HALINA LUBIEJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-05
2013-01-30
ANNA MARIA GACKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-21
2012-01-05
2003-11-21
2013-01-30
HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie