KRS 0000180068
REGON18004400600000
Nazwa"VACANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVACANS
Data rejestracji 21 lis 2003 (21 lat temu) 21 lis 2003
Data usunięcia 24 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FREDRY, 4, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCHKRZYSZTOF BRONISŁAW SITARSKI
Wspólnik
2003-11-21
2006-12-19
100 UDZIAŁÓW PO 500, ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, ZŁ.
BOGUSŁAW SIKORA
Wspólnik
2003-11-21
2005-02-11
50 UDZIAŁÓW PO 500,- ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,-
BEATA KATARZYNA SITARSKA
Wspólnik
2006-12-19
2019-09-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
SZCZEPAN KRZYSZTOF SITARSKI
Wspólnik
2013-04-18
2019-09-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADAĆ SIE BĘDZIE Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
KRZYSZTOF BRONISŁAW SITARSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-21
2006-12-19
BOGUSŁAW SIKORA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-21
2005-02-11
ADAM KOŚCIÓŁEK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-19
2019-09-24
2003-11-21
2005-12-14
CENTRUM DYSTRYBUCJI LACK-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-21
2005-02-11
SZOPENA, 35 A, RZESZÓW, 35-055, RZESZÓW, POLSKA
2005-02-11
2005-12-14
POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH, 4B, RZESZÓW, 35-506, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie