KRS 0000179960
REGON47059515300000
NazwaBUDOPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUDOPAP
Data rejestracji 25 lis 2003 (21 lat temu) 25 lis 2003
Data usunięcia 20 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEROMSKIEGO, 52, ŁÓDŹ, 90-626, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWIESŁAW BERNAS
Wspólnik
2003-11-25
2019-12-20
17 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR JERZY GRYSZANOWICZ
Wspólnik
2003-11-25
2019-12-20
17 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁOTYCH
MAREK ŁUSZCZYŃSKI
Wspólnik
2003-11-25
2006-03-08
17 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁOTYCH
MARIUSZ STANISŁAW CIEŚLAK
Wspólnik
2006-03-08
2019-12-20
17 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 8.500 ZŁ
SŁAWOMIR JERZY GRYSZANOWICZ
Likwidator
2006-03-08
2019-12-20
WIESŁAW BERNAS
Likwidator
2006-03-08
2019-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR JERZY GRYSZANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-11-25
2006-03-08
MAREK ŁUSZCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-25
2006-03-08
WIESŁAW BERNAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-25
2006-03-08
2003-11-25
2006-03-08
BUDOPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie