KRS 0000179937
NIP7941173995
REGON00055953000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ADAMÓWCE Z/S W KRASNEM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W ADAMÓWCE Z/S W KRASNEM
Data rejestracji 19 lis 2003 (21 lat temu) 19 lis 2003
Data usunięcia 17 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ADAMÓWKA, 37-534, ADAMÓWKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄWŁADYSŁAWA SZYNAL
Likwidator
2015-03-23
2016-02-17
STANISŁAW KŁAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2016-02-17
STEFANIA KOSIOR
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2016-02-17
WŁADYSŁAW POPEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2016-02-17
FRANCISZEK GOCH
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2016-02-17
BRONISŁAW DZIECHCIARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2016-02-17
TADEUSZ GOCH
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2016-02-17
SZCZEPAN TOKARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2016-02-17
WŁADYSŁAW ZAJĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2016-02-17
TADEUSZ WASIUTA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2016-02-17
TADEUSZ SKRZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2016-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DYREKTOR, JEGO ZASTĘPCA I GŁÓWNY KSIĘGOWY.
JULIAN STUDZIENNY
PREZES ZARZĄDU
2003-11-19
2008-05-29
TADEUSZ POKRYWKA
ZASTĘPCA PREZESA
2003-11-19
2015-03-23
TADEUSZ OŻGA
PREZES ZARZĄDU
2008-05-29
2015-03-23
2003-11-19
2004-11-18
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ADAMÓWCE
2004-11-18
2015-03-23
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ADAMÓWCE Z/S W KRASNEM
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie