KRS 0000179736
NIP8512850289
REGON81265947200000
Nazwa"CONNECTPOL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONNECTPOL POLSKA
Data rejestracji 21 lis 2003 (21 lat temu) 21 lis 2003
Data usunięcia 01 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIODOWA, 7, SZCZECIN, 71-497, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJANUSZ STANISŁAW ZRZYMOŁKA
Wspólnik
2003-11-21
2010-10-07
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
STANISŁAW MIKOS
Wspólnik
2003-11-21
2004-07-14
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MIROSŁAW PIOTR ZACHWIEJA
Wspólnik
2003-11-21
2009-01-26
107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.500,00 ZŁ
TOMASZ ADAM WYSOCKI
Wspólnik
2004-07-14
2006-02-28
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
STANISŁAW MIKOS
Wspólnik
2006-11-07
2007-11-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ CONNECTPOL POLSKA STANISŁAW MIKOS, MIROSŁAW ZACHWIEJA, JANUSZ ZRZYMOŁKA
MARIAN PIĘDYK
Wspólnik
2010-10-07
2019-07-01
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ STANISŁAW ZRZYMOŁKA
PREZES ZARZĄDU
2003-11-21
2010-10-07
MARIAN PIĘDYK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-07
2013-10-30
2003-11-21
2005-03-14
OSIEK, 10, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie